- Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
Halibitační řízení
Důležité dokumenty a předpisy
- Seznam oborů, ve kterých je VUT oprávněno konat habilitační řízení
- Směrnice č. 9/2018 - Postup při jmenovacím řízení na VUT
-
Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenovaní profesorem VUT
- Vědecká rada VUT
Zobrazena řízení 261 - 280 z 731 řízení. |
---|
Ing. Vilém Kledrowetz, Ph.D., Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Obor: Elektrotechnická a elektronická technologie Zahájení řízení: 17.02.2021, Jmenován: 23.05.2022 |
Ing. Robert Kledus, Ph.D., Žádost původně na FAST, po změně akreditace převedena dne 15.6.2009 na ÚSI Obor: Soudní inženýrství Zahájení řízení: 18.12.2008, Jmenován: 13.04.2010 |
Ing. Bohumil Klíma, Ph.D., Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Obor: Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika Zahájení řízení: 06.11.2011, Jmenován: 01.10.2012 |
Ing. Lubomír Klimeš, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství Obor: Konstrukční a procesní inženýrství Zahájení řízení: 31.05.2019, Jmenován: 06.12.2019 |
MgA. Barbora Klímová, ArtD., Fakulta výtvarných umění Obor: Výtvarná tvorba Zahájení řízení: 09.03.2018, Jmenován: 23.10.2018 |
Mgr.A. Lenka Klodová, Ph.D., Fakulta výtvarných umění Obor: Výtvarná tvorba Zahájení řízení: 28.11.2013, Jmenován: 01.12.2014 |
Ing. Martina Klučáková, Ph.D., Fakulta chemická Obor: Fyzikální chemie Zahájení řízení: 06.10.2004, Jmenován: 23.05.2005 |
Ing. Ladislav Klusáček, CSc., Fakulta stavební Obor: Konstrukce a dopravní stavby Zahájení řízení: 29.12.2008, Jmenován: 11.11.2009 |
Ing. Alexand Knápek, Ph.D., Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Obor: Elektrotechnická a elektronická technologie Zahájení řízení: 14.09.2021, Jmenován: 18.11.2022 |
Ing. Radek Knoflíček, Dr., Fakulta strojního inženýrství Obor: Konstrukční a procesní inženýrství Zahájení řízení: 18.02.2000, Jmenován: 12.12.2000 |
Ing. Alena Kocmanová, Ph.D., Fakulta podnikatelská Obor: Odvětvová ekonomika a management Zahájení řízení: 09.02.2004, Jmenován: 11.06.2004 |
Ing. Pavel Koktavý, Ph.D., Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Obor: Elektrotechnická a elektronická technologie Zahájení řízení: 25.01.2006, Jmenován: 09.05.2006 |
Ing. Dušan Kolář, Ph.D., Fakulta informačních technologií Obor: Výpočetní technika a informatika Zahájení řízení: 02.11.2004, Jmenován: 25.05.2005 |
Ing. Radim Kolář, Ph.D., Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Obor: Biomedicínské inženýrství Zahájení řízení: 18.11.2008, Jmenován: 08.07.2009 |
Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D., Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Obor: Elektrotechnická a elektronická technologie Zahájení řízení: 11.12.2002, Jmenován: 02.11.2004 |
RNDr. Edita Kolářová, Ph.D., Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Obor: Teoretická elektrotechnika Zahájení řízení: 05.11.2014, Jmenován: 27.05.2015 |
Ing. Jana Kolářová, Ph.D., Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Obor: Biomedicínské inženýrství Zahájení řízení: 01.12.2009, Jmenován: 18.05.2010 |
Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství Obor: Aplikovaná fyzika Zahájení řízení: 04.08.2016, Jmenován: 24.05.2017 |
Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc., Fakulta strojní Obor: Výrobní stroje, zařízení a průmyslové roboty Zahájení řízení: 04.12.1993, Jmenován: 19.04.1995 |