- Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
Halibitační řízení
Důležité dokumenty a předpisy
- Seznam oborů, ve kterých je VUT oprávněno konat habilitační řízení
- Směrnice č. 9/2018 - Postup při jmenovacím řízení na VUT
-
Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenovaní profesorem VUT
- Vědecká rada VUT
Zobrazena řízení 521 - 540 z 731 řízení. |
---|
Příhoda Jíří, Mgr., Fakulta výtvarných umění Obor: Výtvarná tvorba Zahájení řízení: 12.06.2024, stav: v řízení |
Mgr. Radek Přikryl, Ph.D., Fakulta chemická Obor: Fyzikální chemie Zahájení řízení: 19.12.2007, Řízení zastaveno: 11.05.2009 |
3025, Fakulta chemická Obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů Zahájení řízení: 22.09.2023, Řízení zastaveno: 31.01.2024 |
Ing. Petr Ptáček, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství Obor: Kmenový obor: Materiálové vědy Zahájení řízení: 10.05.2011, Jmenován: 19.03.2012 |
Ing. Bohumil Puchýř, CSc., Fakulta stavební Obor: Stavebnictví se zaměřením na ekonomiku Zahájení řízení: 12.03.1991, Jmenován: 18.05.1992 |
Ing. arch. Branislav Puškár, Fakulta architektury Obor: Architektura Zahájení řízení: 23.02.2018, Jmenován: 03.12.2018 |
RNDr. Anna Putnová, Ph.D., Fakulta podnikatelská Obor: Odvětvová ekonomika a management Zahájení řízení: 14.06.2002, Jmenován: 04.02.2003 |
Ing. Vlastimil Rábek, Ph.D., Ústav soudního inženýrství
působí: OSVČ Obor: Soudní inženýrství Zahájení řízení: 10.10.2016, Řízení zastaveno: 10.07.2017 |
Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D., Fakulta stavební Obor: Vodní hospodářství a vodní stavby Zahájení řízení: 20.12.2007, Jmenován: 08.08.2011 |
Ing. Jakub Raček, Ph.D., Fakulta stavební Obor: Vodní hospodářství a vodní stavby Zahájení řízení: 28.02.2023, Jmenován: 08.11.2023 |
Ing. Karel Rais, CSc., MBA, Fakulta podnikatelská Obor: Odvětvová ekonomika a management Zahájení řízení: 11.01.2002, Jmenován: 02.04.2002 |
Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D., Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Obor: Teleinformatika Zahájení řízení: 05.11.2014, Jmenován: 27.05.2015 |
PhDr. Martina Rašticová, Ph.D., Fakulta podnikatelská Obor: Ekonomika a management Zahájení řízení: 01.12.2011, Jmenován: 12.06.2012 |
MgA. Luděk Rathouský, Fakulta výtvarných umění Obor: Výtvarná tvorba Zahájení řízení: 20.02.2014, Jmenován: 29.04.2015 |
Ing. Miroslav Raudenský, CSc., Fakulta strojní Obor: Mechanika Zahájení řízení: 24.09.1992, Jmenován: 31.05.1995 |
Ing. Mária Režňáková, CSc., Fakulta podnikatelská Obor: Odvětvová ekonomika a management Zahájení řízení: 29.05.2001, Jmenován: 09.11.2001 |
Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D., Fakulta infromačních technologií Obor: Výpočetní technika a informatika Zahájení řízení: 04.04.2016, Jmenován: 05.12.2016 |
Ing. Jaromír Roučka, CSc., Fakulta strojní Obor: Materiálové inženýrství Zahájení řízení: 22.10.1996, Jmenován: 19.05.1997 |
Ing. Jan Roupec, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství Obor: Konstrukční a procesní inženýrství Zahájení řízení: 16.03.2016, Jmenován: 29.04.2019 |
Ing. Rovnaník Pavel, Ph.D., Fakulta stavební Obor: Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství Zahájení řízení: 14.02.2012, Jmenován: 25.07.2012 |