- Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
Halibitační řízení
Důležité dokumenty a předpisy
- Seznam oborů, ve kterých je VUT oprávněno konat habilitační řízení
- Směrnice č. 9/2018 - Postup při jmenovacím řízení na VUT
-
Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenovaní profesorem VUT
- Vědecká rada VUT
Zobrazena řízení 561 - 580 z 731 řízení. |
---|
Ing. Stanislav Seitl, Ph.D., Fakulta stavební Obor: Konstrukce a dopravní stavby Zahájení řízení: 13.01.2015, Jmenován: 09.06.2015 |
Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D., Fakulta informačních technologií Obor: Výpočetní technika a informatika Zahájení řízení: 01.12.2005, Jmenován: 19.06.2006 |
Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D., Ústav soudního inženýrství Obor: Soudní inženýrství Zahájení řízení: 10.09.2018, Jmenován: 29.04.2019 |
RNDr. Pavel Schauer, CSc., Fakulta stavební Obor: Aplikovaná fyzika Zahájení řízení: 04.02.1982, Jmenován: 01.11.1982 |
Ing. Jiří Schimmel, Ph.D., Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Obor: Teleinformatika Zahájení řízení: 18.03.2016, Jmenován: 05.12.2016 |
Mgr. Ewa Schmeidel, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně Obor: Aplikovaná matematika Zahájení řízení: 29.03.2010, stav: v řízení |
Ing. Pavel Schmid, Ph.D., Fakulta stavební Obor: Konstrukce a dopravní stavby Zahájení řízení: 28.02.2011, Jmenován: 27.10.2011 |
Ing. Daniel Schwarz, Ph.D., Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Obor: Biomedicínské inženýrství Zahájení řízení: 20.04.2015, Jmenován: 13.11.2015 |
Ing. Josef Schwarz, CSc., Fakulta informačních technologií Obor: Výpočetní technika a informatika Zahájení řízení: 01.10.2002, Jmenován: 10.06.2003 |
Ing. Milan Sigmund, CSc., Fakulta elektrotechniky a informatiky Obor: Elektronika a sdělovací technika Zahájení řízení: 15.12.1999, Jmenován: 11.09.2000 |
Ing. Simeon Simeonov, CSc., Fakulta strojního inženýrství Obor: Konstrukční a procesní inženýrství Zahájení řízení: 21.11.2001, Jmenován: 30.05.2002 |
MgA. Jiří Skála, Ph.D., Fakulta výtvarných umění Obor: Výtvarná tvorba Zahájení řízení: 28.02.2024, stav: v řízení |
Ing. Zdeněk Skála, CSc., Fakulta strojní Obor: Stavba energetických strojů a zařízení Zahájení řízení: 31.03.1979, Jmenován: 01.09.1980 |
Ing. Jaroslav Sklenář, CSc., Fakulta informačních technologií Obor: Výpočetní technika a informatika Zahájení řízení: 10.04.2003, Jmenován: 21.11.2003 |
Ing. Martin Slanina, Ph.D., Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Obor: Elektronika a sdělovací technika Zahájení řízení: 07.09.2015, Jmenován: 20.04.2016 |
Mgr. Karel Slavíček, Ph.D., Fakulta elektrotehcniky a komunikačních technologií Obor: Teleinformatika Zahájení řízení: 23.10.2019, Jmenován: 21.12.2020 |
Ing. Quido Smejkal, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství Obor: Konstrukční a procesní inženýrství Zahájení řízení: 23.11.2009, Jmenován: 15.04.2010 |
Smetana Matěj, MgA., Ph.D., Fakulta výtvarných umění Obor: Výtvarná tvorba Zahájení řízení: 15.12.2022, Jmenován: 17.10.2023 |
RNDr. Pavel Smrž, Ph.D., Fakulta informačních technologií Obor: Výpočetní technika a informatika Zahájení řízení: 01.12.2005, Jmenován: 19.06.2006 |
Ing. Jaroslav Smutný, Dr., Fakulta stavební Obor: Teorie a konstrukce staveb Zahájení řízení: 26.06.2001, Jmenován: 13.12.2002 |