- Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
Profesorská řízení
Důležité dokumenty a předpisy
- Seznam oborů, ve kterých je VUT v Brně oprávněno konat řízení ke jmenování profesorem
- Směrnice č. 9/2018 - Postup při jmenovacím řízení na VUT
- Rozhodnutí č. 29/2017 - Motivační cílová prémie pro mladé docenty a profesory na VUT
- Vnitřní hodnocení kvality vč. Zprávy o zajišťování a vnitřním hodnocení kvality na Vysokém učení technickém
- Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenovaní profesorem VUT
- Vědecká rada VUT
Zobrazena řízení 221 - 240 z 266 řízení. |
---|
doc. Ing. František Šolc, CSc., Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Obor: Technická kybernetika Zahájení řízení: 12.11.2003, Jmenován: 15.10.2004 |
doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. , Fakulta architektury Obor: Kmenový obor: Architektura a urbanismus Zahájení řízení: 06.09.2021, Jmenován: 18.05.2023 |
88799, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Obor: Elektronika a sdělovací technika Zahájení řízení: 08.09.2022, Řízení zastaveno: 14.09.2023 |
Doc. Ing. Roman Šotner, Ph.D., Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Obor: Elektrotechnika a komunikační technologie Zahájení řízení: 01.11.2023, stav: v řízení |
doc. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník, CSc., Fakulta stavební Obor: Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství Zahájení řízení: 26.02.2008, Jmenován: 30.04.2010 |
doc. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., Fakulta stavební Obor: Teorie a konstrukce staveb Zahájení řízení: 07.05.2001, Jmenován: 15.05.2002 |
doc.Ing. Josef Štětina, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství Obor: Konstrukční a procesní inženýrství Zahájení řízení: 23.02.2015, Jmenován: 17.05.2016 |
doc. Ing. Jan Šulc, CSc., Fakulta stavební Obor: Vodní hospodářství a vodní stavby Zahájení řízení: 22.03.2005, Jmenován: 02.05.2006 |
doc. Ing. Otakar Švábenský, CSc., Fakulta stavební Obor: Geodezie a kratografie Zahájení řízení: 24.06.2005, Jmenován: 02.05.2006 |
doc. Ing. Miroslav Švéda, CSc., Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Obor: Výpočetní technika a informatika Zahájení řízení: 17.10.2001, Jmenován: 15.05.2002 |
doc. Ing. Břetislav Teplý, CSc., Fakulta stavební Obor: stavební mechanika Zahájení řízení: 16.12.1993, Jmenován: 01.05.1995 |
doc. Ing. Ivailo Terzijski, CSc., Fakulta stavební Obor: Konstrukce a dopravní stavby Zahájení řízení: 28.02.2011, Jmenován: 01.02.2012 |
doc. Ing. Petr Toman, Ph.D., Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Obor: Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika Zahájení řízení: 04.03.2019, Jmenován: 08.05.2021 |
doc. RNDr. Pavel Tománek, CSc., Fakulta strojního inženýrství Obor: Aplikovaná fyzika Zahájení řízení: 11.03.1999, Jmenován: 01.11.2000 |
doc. Ing. Martin Trunec, Dr., Fakulta strojního inženýrství Obor: Materiálové vědy a inženýrství Zahájení řízení: 04.03.2010, Jmenován: 24.06.2011 |
doc. Ing. Karel Tuza, CSc., Fakulta stavební Obor: Pozemní stavby Zahájení řízení: 19.06.2017, Jmenován: 04.12.2018 |
doc. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D., Fakulta architektury Obor: Urbanismus Zahájení řízení: 20.04.2010, Jmenován: 01.02.2012 |
doc. Ing. Pavel Václavek, Ph.D., Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Obor: Technická kybernetika Zahájení řízení: 07.11.2012, Jmenován: 19.09.2014 |
doc. Ing. Jiří Vala, CSc., Fakulta stavební Obor: Konstrukce a dopravní stavby Zahájení řízení: 15.10.2007, Jmenován: 18.09.2009 |
doc. Ing. Martin Vala, Ph.D., Fakulta chemická Obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů Zahájení řízení: 29.01.2021, Jmenován: 29.11.2022 |