- Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
Profesorská řízení
Důležité dokumenty a předpisy
- Seznam oborů, ve kterých je VUT v Brně oprávněno konat řízení ke jmenování profesorem
- Směrnice č. 9/2018 - Postup při jmenovacím řízení na VUT
- Rozhodnutí č. 29/2017 - Motivační cílová prémie pro mladé docenty a profesory na VUT
- Vnitřní hodnocení kvality vč. Zprávy o zajišťování a vnitřním hodnocení kvality na Vysokém učení technickém
- Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenovaní profesorem VUT
- Vědecká rada VUT
Zobrazena řízení 241 - 260 z 266 řízení. |
---|
doc. Dr.techn.Ing. Michal Varaus, Fakulta stavební Obor: Konstrukce a dopravní stavby Zahájení řízení: 29.09.2020, Jmenován: 07.06.2022 |
Ing. Viliam Vatrt, DrSc., Fakulta stavební Obor: Geodézie a kartografie Zahájení řízení: 25.05.2012, Jmenován: 01.03.2014 |
doc. RNDr. Milada Vávrová, CSc., Fakulta chemická Obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí Zahájení řízení: 24.10.2002, Jmenován: 10.11.2003 |
doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc., Fakulta strojního inženýrství Obor: Materiálové vědy a inženýrství Zahájení řízení: 24.11.2008, Jmenován: 30.04.2010 |
doc. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc., Fakulta strojního inženýrství Obor: Konstrukční a procesní inženýrství Zahájení řízení: 23.03.2004, Jmenován: 01.11.2005 |
doc. Ing. Michal Veselý, CSc., Fakulta chemická Obor: Fyzikální chemie Zahájení řízení: 03.05.2016, Jmenován: 19.06.2017 |
doc. Ing. Bohumil Vlach, CSc., Fakulta strojního inženýrství Obor: Materiálové vědy a inženýrství Zahájení řízení: 21.05.2001, Jmenován: 01.11.2002 |
doc.Ing. Marek Vochotka, Ph.D., MBA, Fakulta podnikatelská
rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Obor: Ekonomika a management Zahájení řízení: 03.01.2017, Jmenován: 04.12.2018 |
doc. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D., Fakulta informačních technologií Obor: Výpočetní technika a informatika Zahájení řízení: 22.03.2010, Jmenován: 01.02.2012 |
doc. Ing. Jiří Vondrák, DrSc., Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Obor: Elektrotechnická a eletronická technologie Zahájení řízení: 21.04.2004, Jmenován: 01.05.2005 |
doc. Ing. Miroslav Vořechovský, Ph.D., Fakulta stavební Obor: Konstrukce a dopravní stavby Zahájení řízení: 30.03.2012, Jmenován: 01.03.2014 |
doc. Ing. arch. Robert Votický, Fakulta architektury Obor: Architektura Zahájení řízení: 12.12.2005, Jmenován: 18.09.2009 |
doc. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., Fakulta strojního inženýrství Obor: Mechanika Zahájení řízení: 21.05.1992, Jmenován: 01.12.1993 |
doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství Obor: Konstrukční a procesní inženýrství Zahájení řízení: 02.08.2021, Jmenován: 29.11.2022 |
doc. Ing. Martin Weiter, Ph.D., Fakulta chemická Obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů Zahájení řízení: 01.09.2012, Jmenován: 01.03.2014 |
doc. Ing. Otakar Wilfert, CSc., Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Obor: Elektronika a sdělovací technika Zahájení řízení: 06.12.2006, Jmenován: 05.11.2007 |
doc. Ing. Jiří Zach, Ph.D., Fakulta stavební Obor: Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství Zahájení řízení: 30.06.2021, Jmenován: 18.05.2023 |
doc. PhDr. Pavel Zatloukal, Fakulta architektury Obor: Architektura Zahájení řízení: 05.06.2003, Jmenován: 15.10.2004 |
doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD., Fakulta stavební Obor: Vodní hospodářství a vodní stavby Zahájení řízení: 05.11.2018, Jmenován: 15.12.2020 |
Zelinka Ivan, doc. Ing., Ph.D., Fakulta informačních technologií Obor: Výpočetní technika a informatika Zahájení řízení: 16.05.2006, Řízení zastaveno: 31.01.2007 |